序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-23 | 负责人变更 |
杨绍文 [退出]
|
胡维雄 [新增]
|
2 | 2019-05-09 | 负责人变更 |
周锋 [退出]
|
杨绍文 [新增]
|
3 | 2018-08-24 | 负责人变更 |
邱家忠 [退出]
|
周锋 [新增]
|
4 | 2017-10-30 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2017-10-30 | 名称变更 |
国网江西省电力公司横峰县供电分公司
|
国网江西省电力有限公司横峰县供电分公司
|