序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张旭 | 70% | 209.3万 |
2 | 钱琳 | 30% | 89.7万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张旭
|
|
2 |
钱琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-07-21 | 注册资本 |
注册资本:165.34
|
注册资本:299( + 80.83948% )
|
2 | 2011-07-21 | 其他变更事项 |
其他数据项
|
其他数据项
|
3 | 2011-06-07 | 其他变更事项 |
其他数据项
|
其他数据项
|
4 | 2011-05-12 | 成员总数 |
换照前内容:
|
换照后内容:
|
5 | 2011-05-12 | 其他 |
其他数据项
|
其他数据项
|
6 | 2011-05-12 | 法定代表人 |
法定代表人:傅相明
|
法定代表人:张旭
|
7 | 2011-05-12 | 企业类型 |
企业类型:1130
|
企业类型:1130
|
8 | 2007-11-17 | 董事 |
董事名单:陈纪志 02陈少杰 11傅相明 01傅相明 03刘力军 02 [退出]
|
董事名单:陈纪志 02陈少杰 11傅相明 01傅相明 03
|
9 | 2007-08-12 | 董事 |
董事名单:陈纪志 02崔崎 01 [退出]崔崎 03 [退出]刘力军 02孙正欣 11 [退出]
|
董事名单:陈纪志 02陈少杰 11 [新增]傅相明 01 [新增]傅相明 03 [新增]刘力军 02
|
10 | 2007-08-12 | 法定代表人 |
法定代表人:崔崎
|
法定代表人:傅相明
|