序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李强 | 60% | 15.0万 |
2 | 黄臻 | 30% | 7.5万 |
3 | 王志君 | 10% | 2.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李强
|
|
2 |
王志君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-06 | 其他变更事项 |
|
|
2 | 2015-02-06 | 住所变更 |
|
|
3 | 2014-09-17 | 住所变更 |
|
|
4 | 2014-02-19 | 股东****起人 |
|
|
5 | 2013-04-23 | 股东****起人 |
|
|
6 | 2013-04-23 | 注册资本 |
|
|
7 | 2013-04-23 | 其他变更事项 |
|
|
8 |
|
|
||
9 | 住所 |
|
|
|
10 | 住所 |
|
|