序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鲁大为 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 孙艳慧 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲁大为
|
|
2 |
张殿文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2020-06-02 | 营业期限 |
|
|
3 | 2012-06-15 | 经营范围 |
|
|
4 | 2011-04-19 | 拟定投资总额 |
|
|
5 | 2011-04-19 | 经营范围 |
|
|
6 | 2011-04-08 | 注册资本 |
|
|
7 | 2011-04-08 | 股东****起人 |
|
|
8 | 2011-04-08 | 实收资本 |
|
|
9 | 2009-11-06 | 实收资本 |
|
|
10 | 2009-11-06 | 企业类型 |
|
|