序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李树贵 | 80% | 4950.4万人民币 |
2 | 郑秀兰 | 20% | 1237.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李树贵
|
|
2 |
郑秀兰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山东省博兴县格瑞特厨业有限公司济南历城分公司
|
李秀虎 | 2020-08-17 |
2 |
山东省博兴县格瑞特厨业有限公司青岛分公司
|
郑爱菊 | 2017-08-30 |
3 |
山东省博兴县格瑞特厨业有限公司郑州分公司
|
李淼淼 | 2017-07-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-15 | 章程(修正) |
|
|
2 | 2016-08-15 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2016-06-15 | 营业期限 |
|
|
4 | 2016-06-15 | 财务负责人信息 |
|
|
5 | 2016-06-15 | 联络员信息 |
|
|
6 | 2015-03-16 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2015-03-16 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2015-03-16 | 投资人(股权)变更 |
|
|
9 | 2014-03-07 | 实收资本 |
|
|
10 | 2014-03-07 | 投资人(股权)变更 |
|
|