序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 禹彩红 | 71.69811% | 76.0万人民币 |
2 | 侯向方 | 28.30189% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁馨月
|
|
2 |
禹彩红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
禹彩红冯思亮 [退出]
|
禹彩红梁馨月 [新增]
|
2 | 2020-06-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯思亮
|
梁馨月
|
3 | 2020-06-10 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2016-09-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
10
|
长期
|
5 | 2016-09-06 | 变更 |
10
|
长期
|
6 | 2016-09-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
10
|
长期
|
7 | 2012-07-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
禹彩红:28.3%;禹根成:48.11%; [退出]候向方:23.58%;
|
候向方:28.3%;禹彩红:71.69%;
|
8 | 2012-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
禹彩红
|
冯思亮 [新增]禹彩红
|
9 | 2012-07-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
禹根成
|
冯思亮
|