序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中航工业机电系统股份有限公司 | 100% | 64477.140000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李毓平
|
|
2 |
齐剑飞
|
|
3 |
王海涛
|
|
4 |
徐志勇
|
|
5 |
周勇
|
|
6 |
雷军
|
|
7 |
张宵
|
|
8 |
芦迎春
|
|
9 |
张建中
|
|
10 |
刘东洋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
郑州飞机装备有限责任公司无人机系统分公司
|
朱卫东 | 2010-05-13 |
2 |
郑州飞机装备有限责任公司酒店管理分公司
|
李立冬 | 2010-03-23 |
3 |
郑州飞机装备有限责任公司工会委员会
|
张宵 | 1960-05-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷军刘东洋李毓平王海涛齐剑飞李军 [退出]张宵董克功 [退出]
|
张建中 [新增]雷军刘东洋李毓平王海涛齐剑飞周勇 [新增]张宵徐志勇 [新增]芦迎春 [新增]
|
2 | 2021-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷军刘东洋李毓平陈斌 [退出]齐剑飞李军汤济新 [退出]曹建军 [退出]
|
雷军刘东洋李毓平王海涛 [新增]齐剑飞李军张宵 [新增]董克功 [新增]
|
3 | 2021-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈斌
|
李毓平
|
4 | 2020-10-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘东洋杜旭 [退出]李毓平陈斌齐剑飞李军汤济新曹建军
|
雷军 [新增]刘东洋李毓平陈斌齐剑飞李军汤济新曹建军
|
5 | 2017-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜旭李毓平陈斌齐剑飞李军汤济新曹建军王天明 [退出]
|
刘东洋 [新增]杜旭李毓平陈斌齐剑飞李军汤济新曹建军
|
6 | 2016-07-18 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2016-07-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
26340.95
|
64477.140000( + 144.7791% )
|
8 | 2015-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈斌李毓平齐剑飞邬晓文 [退出]李军汤济新曹建军王天明
|
杜旭 [新增]李毓平陈斌齐剑飞李军汤济新曹建军王天明
|
9 | 2014-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
湖北中航精机科技股份有限公司:100%; [退出]
|
中航工业机电系统股份有限公司:; [新增]
|
10 | 2014-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
|
|