序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-21 | 其他事项备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
2 | 2019-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
袁征
|
3 | 2019-01-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准***
|
4 | 2019-01-21 | 其他事项备案 |
|
营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡****卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
5 | 2015-11-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
|
高强
|
6 | 2015-11-10 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
|
高强
|
7 | 2014-04-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
|
睢县凤城大道与湖东路交叉口西100米路北
|
8 | 2011-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
彭晓波
|
9 | 2005-07-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
黄运启
|
10 | 2003-04-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
来俊贤
|