序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘世炳 | 36.06% | 72.12万人民币 |
2 | 王琴 | 20.97% | 41.94万人民币 |
3 | 方国成 | 19.97% | 39.94万人民币 |
4 | 雷小军 | 14% | 28.0万人民币 |
5 | 文征 | 8% | 16.0万人民币 |
6 | 任文强 | 1% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘世炳
|
|
2 |
方国成
|
|
3 |
文征
|
|
4 |
靳剑辉
|
|
5 |
吴学锋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司东西湖分公司
|
郭华 | 2022-06-21 |
2 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司汉阳分公司
|
雷小军 | 2019-07-04 |
3 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司咸丰分公司
|
雷小明 | 2018-10-09 |
4 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司神农架分公司
|
刘晓峰 | 2017-03-22 |
5 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司黄石分公司
|
蒋德军 | 2015-10-15 |
6 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司安徽分公司
|
徐山柱 | 2015-10-13 |
7 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司鄂州分公司
|
文云波 | 2014-09-22 |
8 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司青海分公司
|
余国林 | 2014-09-11 |
9 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司恩施分公司
|
雷小明 | 2014-07-23 |
10 |
永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司荆门分公司
|
雷小明 | 2014-05-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
潘世炳:38%;雷小军:14%;王琴:14%;方国成:14%;靳剑辉:11%; [退出]文征:8%;任文强:1%;
|
方国成:19.97%;文征:8%;雷小军:14%;任文强:1%;潘世炳:36.06%;王琴:20.97%;
|
2 | 2021-12-31 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-12-29 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2022-11-06
|
长期
|
4 | 2021-12-29 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-07-09 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
土地(全国执业)、房地产评估(一级)、咨询、代理;土地规划、土地整理;评估咨询培训;土地登记代理中介机构、土地规划(乙级)、土地整治项目可研、规划设计与预算编制备案;土地、房屋征收服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
|
许可项目:国土空间规划编制;测绘服务;工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产咨询;房地产评估;房屋拆迁服务;土地整治服务;土地调查评估服务;不动产登记代理服务;资产评估;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;融资咨询服务;工程管理服务;规划设计管理;物业服务评估;社会稳定风险评估;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);政策法规课题研究;工程和技术研究和试验****展;生态资源监测;企业信用调查和评估;矿业权评估服务;环保咨询服务;档案整理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
6 | 2021-07-09 | 章程备案 |
|
|
7 | 2021-06-04 | 章程备案 |
|
|
8 | 2021-06-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
潘世炳:38%;雷小军:15%;王琴:14%;方国成:14%;靳剑辉:11%;文征:8%;
|
方国成:14%;文征:8%;靳剑辉:11%;王琴:14%;雷小军:14%;任文强:1%; [新增]潘世炳:38%;
|
9 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐玲(监事) [退出]潘世炳(董事长兼总经理)靳剑辉(董事)方国成(董事)文征(董事)
|
吴学锋(监事) [新增]潘世炳(董事长兼总经理)靳剑辉(董事)方国成(董事)文征(董事)
|
10 | 2018-11-30 | 其他事项备案 |
城乡规划编制单位资质认定
|
城乡规划编制单位资质认定
|