序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武汉金融街投资控股集团有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨琳
|
|
2 |
陈瑜
|
|
3 |
祁金华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
武汉吉年养老服务有限公司三民分公司
|
杨琳 | 2022-06-27 |
2 |
武汉吉年养老服务有限公司江汉里分公司
|
杨琳 | 2021-04-20 |
3 |
武汉吉年养老服务有限公司循礼门分公司
|
杨琳 | 2021-02-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄山
|
杨琳
|
2 | 2022-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄山(执行董事) [退出]祁金华(经理)陈瑜(监事)
|
杨琳(执行董事) [新增]祁金华(经理)陈瑜(监事)
|
3 | 2022-04-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武汉市江汉区房地产公司:100%;
|
武汉金融街投资控股集团有限公司:100%; [名称变更]
|