序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖北融信博联投资有限公司 | 51% | 102.0万人民币 |
2 | 汪新明 | 19% | 38.0万人民币 |
3 | 李艺敏 | 15% | 30.0万人民币 |
4 | 王海民 | 15% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
桂丽芳
|
|
2 |
王存远
|
|
3 |
李丽
|
|
4 |
王健
|
|
5 |
汪新明
|
|
6 |
李艺敏
|
|
7 |
黄庆华
|
|
8 |
张庆平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李丽(董事);王尧(董事长); [退出]李艺敏();李艺敏(监事);汪新明(董事兼总经理);黄庆华(监事);张庆平(监事);王存远(董事);王健(董事);
|
李丽(董事);李艺敏(监事);汪新明(董事兼总经理);黄庆华(监事);张庆平(监事);桂丽芳(董事长); [新增]王存远(董事);王健(董事);
|
2 | 2015-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李丽(董事)王尧(董事长) [退出]李艺敏()李艺敏(监事)汪新明(董事兼总经理)黄庆华(监事)张庆平(监事)王存远(董事)王健(董事)
|
李丽(董事)李艺敏(监事)汪新明(董事兼总经理)黄庆华(监事)张庆平(监事)桂丽芳(董事长) [新增]王存远(董事)王健(董事)
|
3 | 2015-06-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王尧
|
桂丽芳
|
4 | 2014-06-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
自:2005-05-16 至:2015-05-12
|
自:2005-05-16 至:2035-05-15
|
5 | 2010-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
迟长恒(董事) [退出]李丽(董事)程方全(董事长) [退出]李艺敏(监事)汪新明(总经理(厂长)) [退出]黄庆华(监事)张庆平(监事)王健(董事)
|
李丽(董事)王尧(董事长) [新增]李艺敏(监事)汪新明(董事兼总经理) [新增]黄庆华(监事)张庆平(监事)王存远(董事) [新增]王健(董事)
|
6 | 2010-12-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
程方全
|
王尧
|
7 | 2009-10-10 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
武汉市洪山区工农湾樱花大厦A1506号
|
武汉市青山区和平大道1244号
|
8 | 2009-09-10 | 登记机关变更 |
420199:武汉市工商行政管理局东湖分局
|
420107:武汉市工商行政管理局青山分局
|
9 | 2008-06-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
受政府及其各部门、单位、居民及其它客户的委托,拍卖国家法律、法规、政策、许可的各类有形和无形商品。(有效期至二00七年三月三十一日)
|
受政府及其各部门、单位、居民及其它客户的委托,拍卖国家法律、法规、政策、许可的各类有形和无形商品。(凭有效许可证经营)
|
10 | 2008-06-18 | 其他事项备案 |
*****35
|
*****
|