序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶颀
|
董事长 |
2 |
杨光
|
总经理 |
3 |
周建利
|
董事 |
4 |
周长鄂
|
董事 |
5 |
江淑芳
|
监事会主席 |
6 |
何鹏
|
监事 |
7 |
刘培红
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蔡恒
|
陶颀
|
2 | 2021-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周建利(董事)、杨光(总经理)、刘培红(监事)、周长鄂(董事)、何鹏(监事)、江淑芳(监事)、蔡恒(董事长)
|
周建利(董事)、杨光(总经理)、刘培红(监事)、周长鄂(董事)、何鹏(监事)、江淑芳(监事会主席)、陶颀*(董事长)
|
3 | 2020-12-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宜昌市西陵区东山大道53号
|
宜昌市西陵区东山大道129-7号
|
4 | 2020-12-24 | 章程备案 |
-
|
-
|
5 | 2019-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周建利(董事)、柳宏平(总经理)、刘培红(监事)、周长鄂(董事)、何鹏(监事)、江淑芳(监事)、蔡恒(董事长)
|
周建利(董事)、杨光(总经理)、刘培红(监事)、周长鄂(董事)、何鹏(监事)、江淑芳(监事)、蔡恒(董事长)
|
6 | 2019-05-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周建利、柳宏平、龙雷花、周长鄂、何鹏、江淑芳、蔡恒
|
周建利、柳宏平、刘培红、周长鄂、何鹏、江淑芳、蔡恒
|
7 | 2019-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡志敏
|
蔡恒
|
8 | 2019-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周建利、柳宏平、龙雷花、周长鄂、何鹏、江淑芳、胡志敏
|
周建利、柳宏平、龙雷花、周长鄂、何鹏、江淑芳、蔡恒
|
9 | 2018-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
韩辉
|
胡志敏
|
10 | 2018-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周建利、柳宏平、龙雷花、周长鄂、何鹏、江淑芳、韩辉
|
周建利、柳宏平、龙雷花、周长鄂、何鹏、江淑芳、胡志敏
|