序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李华 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 高唯真 | 49% | 245.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王四维
|
|
2 |
庞道洋
|
|
3 |
冼韵瑜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宜昌君和人力资源服务有限公司广州分公司
|
鲁坤成 | 2016-08-11 |
2 |
宜昌君和人力资源服务有限公司深圳分公司
|
鲁坤成 | 2016-07-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
中国(湖北)自贸区宜昌片区港城路6号1号楼201
|
宜昌市伍家岗区胜利三路37号
|
2 | 2020-07-07 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-05-07 | 章程备案 |
|
|
4 | 2020-05-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宜昌市西陵区四新路1-2-613号
|
中国(湖北)自贸区宜昌片区港城路6号1号楼201
|
5 | 2019-01-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宜昌市西陵区东山大道109-021215号
|
宜昌市西陵区四新路1-2-613号
|
6 | 2019-01-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李华 [退出]庞道洋
|
王四维 [新增]庞道洋
|
7 | 2019-01-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李华
|
王四维
|
8 | 2019-01-09 | 章程备案 |
|
|
9 | 2016-12-30 | 其他事项备案 |
|
宜昌市人力资源和社会保障局(宜昌市公务员局),宜昌市住房和城乡建设委员会,宜昌市文化新闻出版广电局,宜昌市房产管理局,宜昌市
|
10 | 2016-12-30 | 章程备案 |
|
|