序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鲁众
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-12-12 | 经营场所变更 |
浦东新区民生路1199弄1号2306B室
|
上海市徐汇区船厂路181号1幢106室
|
2 | 2011-04-12 | 经营场所变更 |
上海市黄浦区广东路689号2808室
|
浦东新区民生路1199弄1号2306B室
|
3 | 2009-04-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王革焰
|
鲁众
|
4 | 2008-04-01 | 经营场所变更 |
漕溪北路18号10层H、1/2G座
|
上海市黄浦区广东路689号2808室
|
5 | 2008-04-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
从事母公司经营范围内的相关业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
从事母公司经营范围内的相关业务。(以上经营范围涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
|
6 | 2008-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马文佳
|
王革焰
|
7 | 2006-02-21 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-03-21~2007-01-20
|
2005-03-21~2054-12-02
|
8 | 2006-02-21 | 经营场所变更 |
船厂路171号A8室
|
漕溪北路18号10层H、1/2G座
|