序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海助泉管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10% | 25万(元) |
2 | 北京万合天宜影视文化有限公司 | 20% | 50万(元) |
3 | 朱佳瑜 | 13.6% | 34万(元) |
4 | 颜朱平 | 56.4% | 141万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱佳瑜
|
董事 |
2 |
柳震
|
董事 |
3 |
陈唯营
|
监事 |
4 |
颜朱平
|
董事长兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 章程备案 |
2018-10-09章程备案
|
2019-05-24章程备案
|
2 | 2019-06-18 | 监事备案 |
赵敏
|
陈唯营
|
3 | 2019-06-18 | 投资人(股权)变更 |
颜朱平*;朱佳瑜;上海助泉管理咨询合伙企业(有限合伙);北京万合天宜影视文化有限公司;赵敏;
|
颜朱平*;朱佳瑜;北京万合天宜影视文化有限公司;上海助泉管理咨询合伙企业(有限合伙);
|
4 | 2018-11-08 | 章程备案 |
2018-01-24章程备案
|
2018-10-09章程备案
|
5 | 2018-11-08 | 投资人(股权)变更 |
颜朱平*;朱佳瑜;北京万合天宜影视文化有限公司;
|
颜朱平*;朱佳瑜;北京万合天宜影视文化有限公司;上海助泉管理咨询合伙企业(有限合伙);赵敏;
|
6 | 2018-03-07 | 监事备案 |
陈黎娜
|
赵敏
|
7 | 2018-03-07 | 法定代表人变更 |
窦艳
|
颜朱平
|
8 | 2018-03-07 | 投资人(股权)变更 |
颜朱平*;朱佳瑜;北京万合天宜影视文化有限公司;窦艳;
|
颜朱平*;朱佳瑜;北京万合天宜影视文化有限公司;
|
9 | 2018-03-07 | 经理备案 |
-
|
颜朱平*
|
10 | 2018-03-07 | 章程备案 |
2017-08-22章程备案
|
2018-01-24章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |