序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京热辣投资有限公司 | 30% | 150万(元) |
2 | 王宇新 | 50% | 250万(元) |
3 | 黄晓宇 | 20% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹京艺
|
监事 |
2 |
黄晓宇
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海掌鲜科技有限公司长宁第一分公司
|
黄晓宇 | 2018-08-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-22 | 章程备案 |
无
|
2021-01-05章程备案
|
2 | 2021-01-22 | 投资人(股权)变更 |
黄晓宇*;尹京艺;王宇新;北京热辣投资有限公司;
|
黄晓宇*;王宇新;北京热辣投资有限公司;
|
3 | 2019-09-03 | 住所变更 |
上海市普陀区玉门路215号3幢1051室
|
上海市长宁区广顺路33号7幢3楼315室
|
4 | 2019-09-03 | 一般经营项目变更 |
从事计算机科技、软件科技、网络科技专业领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,计算机软硬件开****及销售,文化艺术交流策划,餐饮企业管理,设计、制作广告,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,食品销售。
|
从事计算机科技、软件科技、网络科技专业领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,计算机软硬件开****及销售,文化艺术交流策划,餐饮企业管理,设计、制作广告,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,物业管理,房地产经纪
|
5 | 2019-09-03 | 经营范围变更 |
从事计算机科技、软件科技、网络科技专业领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,计算机软硬件开****及销售,文化艺术交流策划,餐饮企业管理,设计、制作广告,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,食品销售 。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
从事计算机科技、软件科技、网络科技专业领域内技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,计算机软硬件开****及销售,文化艺术交流策划,餐饮企业管理,设计、制作广告,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,食品销售,物业管理,房地产经纪。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2019-09-03 | 许可经营项目变更 |
-
|
-
|
7 | 2019-05-06 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-12-21章程修正案
|
8 | 2018-05-07 | 其他变更 |
2018-04-25~2018-10-24
|
2018-05-07~
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |