序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海溢博房地产开****有限公司 | 51% | 45,900万(元) |
2 | 北京兴茂置业有限公司 | 49% | 44,100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘湄煌
|
董事长 |
2 |
杭双生
|
董事 |
3 |
林彬煌
|
董事 |
4 |
林月琴
|
监事 |
5 |
王婷婷
|
董事 |
6 |
王振松
|
董事 |
7 |
肖子娟
|
监事 |
8 |
陶涛
|
总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 董事备案 |
刘湄煌*;王婷婷;王振松;杭双生;林一敏
|
刘湄煌*;王婷婷;王振松;杭双生;林彬煌
|
2 | 2021-12-24 | 注册资本(金)变更 |
90000.000000万人民币
|
170000.000000万人民币
|
3 | 2021-12-24 | 章程修正案备案 |
2021-05-31章程备案
|
2021-12-17章程修正案
|
4 | 2021-05-31 | 监事备案 |
林月琴;杨晓辉
|
林月琴;肖子娟
|
5 | 2021-05-31 | 章程备案 |
2020-03-20章程备案
|
2021-05-31章程备案
|
6 | 2021-05-31 | 董事备案 |
刘湄煌*;王婷婷;杭双生;吴文俊;林一敏
|
刘湄煌*;王婷婷;王振松;杭双生;林一敏
|
7 | 2020-09-17 | 法定代表人变更 |
林尾英
|
刘湄煌
|
8 | 2020-09-17 | 董事备案 |
杭双生;侯宝同;林尾英;吴文俊;林一敏
|
刘湄煌*;王婷婷;杭双生;林一敏;吴文俊
|
9 | 2020-06-03 | 董事备案 |
杭双生;吴文俊;侯宝同;夏溧;林尾英
|
杭双生;吴文俊;林尾英;林一敏;侯宝同
|
10 | 2020-06-03 | 注册资本(金)变更 |
20408.163300万人民币
|
90000.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |