序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京光猪体育管理有限公司 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭博
|
监事 |
2 |
王烁
|
经理,执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
光猪体育****展(上海)有限公司杨浦分公司
|
李娅 | 2017-06-16 |
2 |
光猪体育****展(上海)有限公司长宁分公司
|
李豪豪 | 2017-09-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-13 | 投资人(股权)变更 |
光猪体育(北京)有限公司;
|
北京光猪体育管理有限公司;
|
2 | 2018-11-13 | 章程修正案备案 |
2017-07-08章程备案
|
2018-10-19章程修正案
|
3 | 2017-07-28 | 章程备案 |
-
|
2017-07-08章程备案
|
4 | 2017-07-28 | 投资人(股权)变更 |
光猪体育(北京)有限公司;彭博;
|
光猪体育(北京)有限公司;
|
5 | 2017-07-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 |