序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国印钞造币集团有限公司 | 100% | 18,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴昊
|
副总经理 |
2 |
姚卫东
|
董事兼总经理 |
3 |
孟文杰
|
董事 |
4 |
彭川
|
监事 |
5 |
郭清波
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 章程备案 |
无
|
2021-10-27章程备案
|
2 | 2021-11-12 | 投资人(股权)变更 |
中国印钞造币总公司;南昌印钞有限公司;西安印钞有限公司;上海印钞有限公司;成都印钞有限公司;石家庄印钞有限公司;北京印钞有限公司;
|
中国印钞造币总公司;
|
3 | 2021-11-12 | 注册资本(金)变更 |
18000.000000万人民币
|
9000.000000万人民币
|
4 | 2021-11-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
5 | 2021-01-04 | 章程备案 |
无
|
2020-11-13章程备案
|
6 | 2021-01-04 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-06-29~2021-06-28
|
2001-06-29~
|
7 | 2019-07-22 | 经理备案 |
姚卫东
|
姚卫东;吴昊
|
8 | 2019-04-02 | 董事备案 |
郭清波*;姚卫东;孙永丽
|
郭清波*;姚卫东;孟文杰
|
9 | 2019-01-30 | 董事备案 |
郭清波*;姚卫东;胡振雨;谭伟;朱丽莅;胡叶平;李洁;焦永辉;马鹏
|
郭清波*;姚卫东;孙永丽
|
10 | 2019-01-30 | 章程备案 |
-
|
2018-08-29章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |