序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何军 | 12% | 120万(元) |
2 | 常文铎 | 38% | 380万(元) |
3 | 康建波 | 14% | 140万(元) |
4 | 田贵蓉 | 18% | 180万(元) |
5 | 蔡刚 | 18% | 180万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何军
|
执行董事 |
2 |
常文铎
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海依赫贸易有限公司长宁分公司
|
裘琦 | 2014-12-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-18 | 住所变更 |
上海市黄浦区丽园路501号7幢7209、7211室
|
上海市松江区欣玉路535号2幢2层201室
|
2 | 2018-10-18 | 章程修正案备案 |
2016-06-10章程修正案
|
2018-09-13章程修正案
|
3 | 2016-08-30 | 章程修正案备案 |
-
|
2016-06-10章程修正案
|
4 | 2016-08-30 | 住所变更 |
上海市静安区新闸路831号10层F室
|
上海市黄浦区丽园路501号7幢7209、7211室
|
5 | 2016-08-30 | 投资人(股权)变更 |
何军*;常文铎;田贵蓉;康建波;蔡刚;
|
何军*;常文铎;蔡刚;田贵蓉;康建波;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |