序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中电华瑞能源投资有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文广
|
执行董事 |
2 |
徐惠珍
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海中电大厦企业管理有限公司中电大酒店
|
刘文广 | 2006-03-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-29 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-11-05章程修正案
|
2 | 2018-02-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-02-10章程修正案
|
3 | 2018-02-28 | 经营期限(营业期限)变 |
1998-03-31~2018-03-30
|
1998-03-31~2038-03-30
|
4 | 2013-12-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京中电兴艺术****展有限责任公司 出资 500.000000万人民币;
|
中电华瑞能源投资有限公司 出资 500.000000万人民币;
|
5 | 2011-08-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
白俭成
|
刘文广
|
6 | 2008-02-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张敬元
|
白俭成
|
7 | 2008-02-29 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
上海中电大厦企业管理有限公司中电大酒店;
|
8 | 2007-03-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
上海市浦东新区东沟镇东陆路西牌楼桥4号
|
浦东新区东陆路88号
|
9 | 2006-09-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
钟雄久
|
张敬元
|
10 | 2006-09-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐惠珍 出资 50.000000万人民币;上海中电酒店管理有限公司 出资 450.000000万人民币;
|
北京中电兴艺术****展有限责任公司 出资 500.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |