序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国交通建设股份有限公司 | 89.305002% | 537,701.0万(元) |
2 | 交银金融资产投资有限公司 | 3.564999% | 21,464.7万(元) |
3 | 工银金融资产投资有限公司 | 3.564999% | 21,464.7万(元) |
4 | 深圳市鑫麦穗投资管理有限公司 | 3.564999% | 21,464.7万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁长喜
|
董事 |
2 |
严建平
|
监事 |
3 |
傅瑞球
|
监事 |
4 |
季振祥
|
董事 |
5 |
曹薇
|
董事 |
6 |
柏钧
|
监事 |
7 |
王世峰
|
董事长 |
8 |
王珏
|
董事 |
9 |
马卫星
|
总经理 |
10 |
马新安
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中交第三航务工程局有限公司上海分公司
|
刘海青 | 2002-12-18 |
2 |
中交第三航务工程局有限公司上海嘉定制梁场
|
杨金才 | 2008-09-23 |
3 |
中交第三航务工程局有限公司上海建设工程分公司
|
蒋建荣 | 2017-10-18 |
4 |
中交第三航务工程局有限公司上海浦东分公司
|
徐坚波 | 2002-12-18 |
5 |
中交第三航务工程局有限公司上海浦东轨道板场
|
倪忠 | 2009-09-27 |
6 |
中交第三航务工程局有限公司东莞分公司
|
张文健 | 2005-09-25 |
7 |
中交第三航务工程局有限公司东营分公司
|
王海洪 | 2012-08-13 |
8 |
中交第三航务工程局有限公司中山市分公司
|
张文健 | 2012-06-18 |
9 |
中交第三航务工程局有限公司交建工程分公司
|
刘建武 | 2007-05-29 |
10 |
中交第三航务工程局有限公司京沈客专京冀段十一标项目部
|
靳平龙 | 2016-03-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-21 | 投资人(股权)变更 |
中国交通建设股份有限公司;
|
中国交通建设股份有限公司;工银金融资产投资有限公司;交银金融资产投资有限公司;深圳市鑫麦穗投资管理有限公司;
|
2 | 2020-10-21 | 注册资本(金)变更 |
537701.039600万人民币
|
602095.098700万人民币
|
3 | 2020-10-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有控股)
|
4 | 2020-10-21 | 监事备案 |
柏钧;傅瑞球;严建平
|
柏钧;傅瑞球;严建平
|
5 | 2020-10-21 | 董事备案 |
王世峰*;王珏;马松平;季振祥;马卫星
|
王世峰*;王珏;曹薇;马松平;丁长喜;马新安;季振祥
|
6 | 2020-10-21 | 章程备案 |
无
|
2020-08-01章程备案
|
7 | 2020-10-21 | 经理备案 |
马卫星
|
马卫星
|
8 | 2018-02-02 | 章程备案 |
2014-07-01章程备案
|
2017-09-19章程备案
|
9 | 2018-01-30 | 法定代表人变更 |
方彦
|
王世峰
|
10 | 2018-01-30 | 经理备案 |
方彦;沈炳范
|
马卫星
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |