序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海祈亿咨询管理合伙企业(有限合伙) | 3.603731% | 228.6万(元) |
2 | 上海祈兴管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2.70272% | 171.4万(元) |
3 | 上海祈锐管理咨询合伙企业(有限合伙) | 11.261306% | 714.3万(元) |
4 | 上海鸿萌医疗管理有限公司 | 0.900854% | 57.1万(元) |
5 | 上海鹊海生物科技合伙企业(有限合伙) | 6.801811% | 431.4万(元) |
6 | 上海鹊著生物科技合伙企业(有限合伙) | 32.612524% | 2,068.6万(元) |
7 | 北京金坤杰投资有限公司 | 39.414335% | 2,500万(元) |
8 | 毕胜 | 1.801866% | 114.3万(元) |
9 | 珠海瑞研科创科技合伙企业(有限合伙) | 0.900854% | 57.1万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘奇
|
执行董事 |
2 |
毕胜
|
经理 |
3 |
郭倩
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
卡梯(上海)生物技术有限公司徐汇分公司
|
毕胜 | 2016-11-25 |
2 |
卡梯(上海)生物技术有限公司虹口分公司
|
毕胜 | 2016-12-05 |
3 |
卡梯(上海)生物技术有限公司黄浦分公司
|
毕胜 | 2016-11-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 投资人(股权)变更 |
毕胜;北京金坤杰投资有限公司;上海鸿萌医疗管理有限公司;上海祈兴管理咨询合伙企业(有限合伙);郑洪林;上海祈亿咨询管理合伙企业(有限合伙);上海简睦医疗科技中心;上海鹊海生物科技合伙企业(有限合伙);上海鹊著生物科技合伙企业(有限合伙);
|
毕胜;上海鸿萌医疗管理有限公司;北京金坤杰投资有限公司;上海鹊著生物科技合伙企业(有限合伙);上海祈亿咨询管理合伙企业(有限合伙);上海祈兴管理咨询合伙企业(有限合伙);上海鹊海生物科技合伙企业(有限合伙);上海祈锐管理咨询合伙企业(有限合伙);珠海瑞研科创科技合伙企业(有限合伙);
|
2 | 2021-11-05 | 监事备案 |
李沁
|
郭倩
|
3 | 2021-11-05 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-09-26章程修正案
|
4 | 2020-08-05 | 投资人(股权)变更 |
郑洪林;北京金坤杰投资有限公司;上海鹊著生物科技合伙企业(有限合伙);上海鹊海生物科技合伙企业(有限合伙);
|
毕胜;上海鹊海生物科技合伙企业(有限合伙);上海鹊著生物科技合伙企业(有限合伙);北京金坤杰投资有限公司;郑洪林;上海鸿萌医疗管理有限公司;上海祈亿咨询管理合伙企业(有限合伙);上海祈兴管理咨询合伙企业(有限合伙);上海简睦医疗科技中心;
|
5 | 2020-08-05 | 注册资本(金)变更 |
5714.290000万人民币
|
6342.870000万人民币
|
6 | 2020-08-05 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-07-30章程修正案
|
7 | 2019-12-26 | 章程备案 |
2019-10-14章程备案
|
2019-12-20章程备案
|
8 | 2019-12-26 | 法定代表人变更 |
毕胜
|
刘奇
|
9 | 2019-12-26 | 投资人(股权)变更 |
北京金坤杰投资有限公司;郑洪林;上海鸿萌医疗管理有限公司;
|
上海鹊著生物科技合伙企业(有限合伙);郑洪林;北京金坤杰投资有限公司;上海鹊海生物科技合伙企业(有限合伙);
|
10 | 2019-11-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |