序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华电江苏能源有限公司 | 100% | 82,776万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
莫国平
|
执行董事 |
2 |
郁正中
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海华电电力****展有限公司北京办事处
|
汤文忠 | 2005-07-29 |
2 |
上海华电电力****展有限公司无锡华惠新能源分公司
|
包献忠 | 2017-06-01 |
3 |
上海华电电力****展有限公司望亭****电分公司
|
莫国平 | 1958-01-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-15 | 章程备案 |
-
|
2017-06-27章程备案
|
2 | 2018-09-07 | 法定代表人变更 |
洪顺荣
|
莫国平
|
3 | 2015-04-21 | 投资人(股权)变更 |
华电江苏能源有限公司;
|
华电江苏能源有限公司;
|
4 | 2015-04-21 | 注册资本(金)变更 |
80300.000000万人民币
|
82776.000000万人民币
|
5 | 2014-11-28 | 法定代表人变更 |
胡永庆
|
洪顺荣
|
6 | 2014-11-28 | 经营范围变更 |
电力生产、销售,热力生产、销售(以上范围限分公司经营);电力设备安装、检修、调试及监理;电力技术管理咨询;资源综合利用;高新技术开****,自有设备及房屋租赁,物资贸易,委托经营、仓储。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
电力生产、销售,热力生产、销售(以上范围限分公司经营);电力设备安装、检修、调试及监理;电力技术管理咨询;资源综合利用;高新技术开****,自有设备及房屋租赁,物资贸易,委托经营、仓储。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
7 | 2014-02-21 | 出资额变更变更 |
中国华电集团公司 货币80300.000000万人民币;
|
华电江苏能源有限公司 货币80300.000000万人民币;
|
8 | 2014-02-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡永庆;陈海斌
|
郁正中;胡永庆
|
9 | 2014-02-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中国华电集团公司 出资 80300.000000万人民币;
|
华电江苏能源有限公司 出资 80300.000000万人民币;
|
10 | 2014-02-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈海斌
|
胡永庆
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |