序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴春明 | 7% | 3,500万(元) |
2 | 欧堡利亚集团有限公司 | 90% | 45,000万(元) |
3 | 盐城滨卓科技****展有限公司 | 3% | 1,500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任伟
|
监事 |
2 |
张龙先
|
董事 |
3 |
戴春明
|
董事 |
4 |
梁爱军
|
董事 |
5 |
王长红
|
总经理,董事长 |
6 |
钟莉娟
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海欧堡利亚园林景观集团有限公司南京分公司
|
顾锦明 | 2016-12-20 |
2 |
上海欧堡利亚园林景观集团有限公司无锡分公司
|
王长红 | 2014-09-22 |
3 |
上海欧堡利亚园林景观集团有限公司滨海分公司
|
任民 | 2011-11-04 |
4 |
上海欧堡利亚园林景观集团有限公司瑞安分公司
|
陆松 | 2018-07-19 |
5 |
上海欧堡利亚园林景观集团有限公司盐城分公司
|
王世江 | 2013-11-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 章程备案 |
2017-05-11章程备案
|
2021-12-21章程备案
|
2 | 2022-01-10 | 投资人(股权)变更 |
戴春明;欧堡利亚集团有限公司;江苏欧堡利亚投资管理有限公司;
|
戴春明;盐城滨卓科技****展有限公司;欧堡利亚集团有限公司;
|
3 | 2021-08-04 | 董事备案 |
王长红*;戴春明;梁爱军;钟莉娟;刘必新
|
王长红*;戴春明;梁爱军;张龙先;钟莉娟
|
4 | 2021-08-04 | 监事备案 |
夏秋珍
|
任伟
|
5 | 2021-08-04 | 经理备案 |
吴栋良
|
王长红*
|
6 | 2019-04-25 | 住所变更 |
上海市松江区申港路3802号19幢一楼115室
|
上海市松江区申港路3802号19幢一楼115室
|
7 | 2019-04-18 | 法定代表人变更 |
姚枝剑
|
王长红
|
8 | 2019-04-18 | 董事备案 |
戴春明;梁爱军;钟莉娟;姚枝剑;刘必新
|
王长红*;戴春明;梁爱军;钟莉娟;刘必新
|
9 | 2017-05-17 | 章程备案 |
2014-06-19章程备案
|
2017-05-11章程备案
|
10 | 2017-05-17 | 经营期限(营业期限)变 |
1993-04-05~2018-01-20
|
1993-04-05~
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |