序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王云秀 | 80% | 40万(元) |
2 | 董建军 | 20% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王云秀
|
执行董事 |
2 |
董建军
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-01 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-08-25~2018-08-24
|
2008-08-25~
|
2 | 2011-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱家国;汪桂芬
|
王云秀*;董建军
|
3 | 2011-11-23 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
朱家国 出资 40.000000万人民币 比例 80.0000%;汪桂芬 出资 10.000000万人民币 比例 20.0000%;
|
王云秀* 出资 40.000000万人民币 比例 80.0000%;董建军 出资 10.000000万人民币 比例 20.0000%;
|
4 | 2011-11-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱家国
|
王云秀
|
5 | 2011-11-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海技佳标牌有限公司
|
上海进起实业有限公司
|
6 | 2011-11-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
朱家国 出资 40.000000万人民币;汪桂芬 出资 10.000000万人民币;
|
王云秀* 出资 40.000000万人民币;董建军 出资 10.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |