序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁孝锋 | 40% | 20万(元) |
2 | 翁玉平 | 60% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁孝锋
|
监事 |
2 |
翁玉平
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-04-02 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
翁玉平* 2015-01-09货币24.000000万人民币;翁孝锋 2015-01-09货币16.000000万人民币;
|
翁玉平* 2013-03-27货币24.000000万人民币;翁玉平* 2013-01-09货币6.000000万人民币;翁孝锋 2013-03-27货币16.000000万人民币;翁孝锋 2013-01-09货币4.000000万人民币;
|
2 | 2013-04-02 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |