序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 100% | 1,647.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈广
|
执行董事兼总经理 |
2 |
顾杨
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海城投污水处理有限公司东区污水处理厂
|
黄坚萍 | 2009-03-19 |
2 |
上海城投污水处理有限公司吴淞污水处理厂
|
曹隽 | 2009-03-31 |
3 |
上海城投污水处理有限公司天山污水处理厂
|
曹隽 | 2009-03-27 |
4 |
上海城投污水处理有限公司曲阳污水处理厂
|
朱天翔 | 2009-03-27 |
5 |
上海城投污水处理有限公司桃浦污水处理厂
|
吴建新 | 2009-03-30 |
6 |
上海城投污水处理有限公司水处理设计研究分公司
|
潘炜 | 2009-12-22 |
7 |
上海城投污水处理有限公司水质检测中心
|
童飞 | 2009-03-30 |
8 |
上海城投污水处理有限公司泗塘污水处理厂
|
张峻 | 2009-03-30 |
9 |
上海城投污水处理有限公司泰和污水处理厂
|
朱天翔 | 2019-11-27 |
10 |
上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂
|
童飞 | 2009-03-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-04-21章程修正案
|
2 | 2021-07-01 | 注册资本(金)变更 |
35396.700000万人民币
|
1647.516700万人民币
|
3 | 2020-12-17 | 法定代表人变更 |
姚杰
|
陈广
|
4 | 2020-12-17 | 监事备案 |
刘正奇
|
顾杨
|
5 | 2020-04-03 | 章程备案 |
无
|
2020-03-23章程备案
|
6 | 2020-04-03 | 法定代表人变更 |
麦穗海
|
姚杰
|
7 | 2020-04-03 | 经理备案 |
顾瑾;鹿维孟;刘正奇
|
姚杰
|
8 | 2020-04-03 | 监事备案 |
姚杰
|
刘正奇
|
9 | 2020-01-08 | 章程备案 |
无
|
2019-12-25章程备案
|
10 | 2018-05-22 | 监事备案 |
顾瑾;鹿维孟;杨伯伟
|
顾瑾;鹿维孟;刘正奇
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |