序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹小铃 | 90% | 90万(元) |
2 | 陆晓萍 | 10% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹小铃
|
执行董事 |
2 |
陆晓萍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-31 | 经营期限(营业期限)变 |
2008-07-30~2018-07-29
|
2008-07-30~
|
2 | 2018-07-31 | 章程修正案备案 |
2017-06-12章程备案
|
2018-07-31章程修正案
|
3 | 2017-06-26 | 法定代表人变更 |
沈剑波
|
曹小铃
|
4 | 2017-06-26 | 联络员 |
曹艳
|
陆晓萍
|
5 | 2017-06-26 | 监事备案 |
秦朗
|
陆晓萍
|
6 | 2017-06-26 | 投资人(股权)变更 |
秦朗;沈剑波;
|
曹小铃*;陆晓萍;
|
7 | 2017-06-26 | 住所变更 |
崇明县富民支路58号D1-475室(上海横泰经济开****区)
|
上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-475室(上海横泰经济开****区)
|
8 | 2011-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙德明;孙蓓明;孙德明
|
秦朗;沈剑波
|
9 | 2011-06-13 | 一般经营项目变更 |
环保科技专业领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务,商务咨询,环保设备设计、安装、维修、租赁,(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
环保科技专业领域内的技术开****、技术转让、技术咨询和技术服务,商务咨询,企业管理咨询,投资管理咨询,水处理设备的设计、安装、维修、租赁、销售
|
10 | 2011-06-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙德明
|
沈剑波
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |