序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海市松江区泗泾清洁管理所 | 100% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文兵
|
监事 |
2 |
汪锦明
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-24 | 法定代表人变更 |
杨海明
|
汪锦明
|
2 | 2021-05-24 | 联络员 |
彭卫军
|
汪锦明*
|
3 | 2017-09-07 | 法定代表人变更 |
汤辉
|
杨海明
|
4 | 2015-05-13 | 投资人(股权)变更 |
倪炳华;张永新;
|
上海市松江区泗泾清洁管理所;
|
5 | 2015-05-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2015-05-13 | 法定代表人变更 |
张永新
|
汤辉
|
7 | 2015-05-13 | 监事备案 |
倪炳华
|
张文兵
|
8 | 2014-05-04 | 经营范围变更 |
从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。绿化养护,环卫设施维修,废旧物资回收(不含废旧金属收购)。(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务。绿化养护,环卫设施维修,废旧物资回收(不含废旧金属收购)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
9 | 2014-05-04 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-08~2015-08-07
|
2005-08-08~2030-03-18
|
10 | 2014-05-04 | 住所变更 |
上海市松江区泗泾镇沪松公路8号
|
上海市松江区泗泾镇泗陈公路333弄58号-2
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |