序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴嘉懿 | 40% | 12万(元) |
2 | 赵辉 | 60% | 18万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴嘉懿
|
监事 |
2 |
徐兰芳
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-13 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:吴嘉懿; 成员:赵辉; 成员:徐兰芳;
|
2 | 2015-12-16 | 法定代表人变更 |
赵辉
|
徐兰芳
|
3 | 2015-12-16 | 联络员 |
夏良
|
吴嘉懿
|
4 | 2013-01-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林强 出资 30.000000万人民币;
|
赵辉 出资 18.000000万人民币;吴嘉懿 出资 12.000000万人民币;
|
5 | 2013-01-28 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
林强 出资 30.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
赵辉 出资 18.000000万人民币 比例 60.0000%;吴嘉懿 出资 12.000000万人民币 比例 40.0000%;
|
6 | 2013-01-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
林强
|
赵辉
|
7 | 2013-01-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林强;张翔宇
|
赵辉;吴嘉懿
|
8 | 2012-12-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
美容、足浴、化妆品、日用百货零售(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
保健按摩(不含足浴)。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
9 | 2012-12-26 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
上海舒思美容有限公司
|
上海舒思保健按摩有限公司
|
10 | 2012-12-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-10-20~2014-10-19
|
2004-10-20~2034-10-19
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |