序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐英 | 10% | 50万(元) |
2 | 陆荣续 | 90% | 450万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐英
|
监事 |
2 |
陆荣续
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-23 | 住所变更 |
上海市奉贤区金汇镇工业路1399号2幢1109室
|
上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼3127室
|
2 | 2018-08-23 | 章程备案 |
2016-03-27章程备案
|
2018-08-06章程备案
|
3 | 2016-03-30 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
4 | 2016-03-30 | 投资人(股权)变更 |
陆荣续*;徐英;
|
陆荣续*;徐英;
|
5 | 2016-03-30 | 章程备案 |
2014-09-24章程备案
|
2016-03-27章程备案
|
6 | 2014-09-30 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
7 | 2014-09-30 | 投资人(股权)变更 |
陆荣续*;徐英;
|
陆荣续*;徐英;
|
8 | 2014-09-30 | 章程备案 |
-
|
2014-09-24章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |