序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘广法 | 50% | 500万(元) |
2 | 王邦高 | 50% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘广法
|
执行董事 |
2 |
王邦高
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-03 | 法定代表人变更 |
付道义
|
刘广法
|
2 | 2018-05-03 | 章程备案 |
2018-01-29章程备案
|
2018-04-20章程备案
|
3 | 2018-05-03 | 监事备案 |
吴晓宁
|
王邦高
|
4 | 2018-05-03 | 投资人(股权)变更 |
付道义;
|
刘广法*;王邦高;
|
5 | 2018-05-03 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-02-11 | 住所变更 |
上海市奉贤区岚丰路1150号2幢5478室
|
上海市奉贤区南桥镇江海南路95弄2号8幢8132室-4
|
7 | 2018-02-11 | 章程备案 |
2017-12-20章程备案
|
2018-01-29章程备案
|
8 | 2018-02-11 | 法定代表人变更 |
付道义
|
付道义
|
9 | 2018-01-05 | 投资人(股权)变更 |
张宏波;
|
付道义;
|
10 | 2018-01-05 | 法定代表人变更 |
张宏波
|
付道义
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |