序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于晓平 | 60% | 30万(元) |
2 | 舒超 | 40% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于晓平
|
执行董事 |
2 |
舒超
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 投资人(股权)变更 |
舒超;傅深玲;
|
于晓平*;舒超;
|
2 | 2021-12-20 | 法定代表人变更 |
舒超
|
于晓平
|
3 | 2021-12-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-08章程修正案
|
4 | 2021-10-28 | 名称变更 |
上海澳得来涂料科技有限公司
|
澳得来环保科技(上海)有限公司
|
5 | 2021-10-28 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-04-04~2021-03-31
|
2001-04-04~2041-03-31
|
6 | 2021-10-28 | 章程备案 |
无
|
2021-10-18章程备案
|
7 | 2021-10-28 | 经营范围变更 |
涂料科技领域内的技术咨询、技术开****、技术服务、技术转让、汽车装潢材料、涂料、汽车零配件、建筑材料、电子产品的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:环保科技、涂料科技领域内的技术咨询、技术开****、技术服务、技术转让、汽车装潢材料、涂料、汽车零配件、建筑材料、电子产品、机械设备的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |