序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张伟 | 30% | 30万(元) |
2 | 李猛 | 70% | 70万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张伟
|
监事 |
2 |
李猛
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-08 | 章程备案 |
无
|
2021-03-30章程备案
|
2 | 2021-04-08 | 监事备案 |
张杨敬
|
张伟
|
3 | 2021-04-08 | 住所变更 |
上海市松江区新桥镇新中街199弄167号1-2层
|
上海市松江区新桥镇新站路427、429号1-2层
|
4 | 2021-04-08 | 投资人(股权)变更 |
李猛*;张会芳;张杨敬;
|
李猛*;张伟;
|
5 | 2020-10-21 | 章程修正案备案 |
-
|
2020-10-09章程修正案
|
6 | 2020-10-21 | 住所变更 |
上海市松江区新桥镇新中街199弄163号1-2层、167号1-2层
|
上海市松江区新桥镇新中街199弄167号1-2层
|
7 | 2017-04-20 | 住所变更 |
上海市松江区新桥镇新中街199弄163号1层
|
上海市松江区新桥镇新中街199弄163号1-2层、167号1-2层
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |