序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海商飞物业管理有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周丹英
|
- |
2 |
张妍
|
执行董事 |
3 |
王凯
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-08 | 章程备案 |
无
|
2022-06-06章程备案
|
2 | 2022-06-08 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
3 | 2022-06-08 | 法定代表人变更 |
王贵宝
|
张妍
|
4 | 2016-09-30 | 投资人(股权)变更 |
王凯;王贵宝;
|
上海商飞物业管理有限公司;
|
5 | 2016-09-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2016-09-30 | 章程备案 |
无
|
2016-09-29章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |