序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴正华 | 30% | 3万(元) |
2 | 张小玲 | 70% | 7万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴正华
|
监事 |
2 |
张小玲
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-24 | 经营期限(营业期限)变 |
2012-02-06~2022-02-05
|
2012-02-06~
|
2 | 2022-01-24 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-20章程修正案
|
3 | 2021-07-27 | 投资人(股权)变更 |
吴正华;吴黎明;
|
张小玲*;吴正华;
|
4 | 2021-07-27 | 法定代表人变更 |
吴黎明
|
张小玲
|
5 | 2021-07-27 | 董事备案 |
吴黎明;吴黎明
|
张小玲*;张小玲*
|
6 | 2021-07-27 | 章程备案 |
无
|
2021-07-27章程备案
|
7 | 2016-04-01 | 投资人(股权)变更 |
吴黎明;胡建国;
|
吴正华;吴黎明;
|
8 | 2016-04-01 | 经营范围变更 |
二类机动车维修(小型车辆维修),汽车配件的销售,从事汽车技术领域内的技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让。[企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
二类机动车维修(小型车辆维修),汽车配件的销售,从事汽车技术领域内的技术开****、技术服务、技术咨询、技术转让。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
9 | 2016-04-01 | 监事备案 |
胡建国
|
吴正华
|
10 | 2016-04-01 | 章程备案 |
-
|
2016-03-01章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |