序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范佃彬 | 10% | 1万(元) |
2 | 赵洪军 | 90% | 9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范佃彬
|
监事 |
2 |
赵洪军
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中诚堂健康管理(上海)有限公司松江分公司
|
李加胜 | 2017-11-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-13 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:赵洪军; 成员:范佃彬;
|
2 | 2017-08-14 | 法定代表人变更 |
查日海
|
赵洪军
|
3 | 2017-08-14 | 监事备案 |
王小斌
|
范佃彬
|
4 | 2017-08-14 | 投资人(股权)变更 |
王小斌;查日海;
|
赵洪军;范佃彬;
|
5 | 2016-09-07 | 住所变更 |
上海市松江区新桥镇新南街501弄1号二层201室
|
上海市松江区新桥镇新南路501弄1号二层201室
|
6 | 2016-09-06 | 住所变更 |
上海市松江区新桥镇新南路501弄1号2层
|
上海市松江区新桥镇新南街501弄1号二层201室
|
7 | 2014-09-18 | 法定代表人变更 |
胡超
|
查日海
|
8 | 2014-09-18 | 监事备案 |
胡超;邓渊
|
查日海;王小斌
|
9 | 2014-09-18 | 投资人(股权)变更 |
胡超;牛宝兵;邓渊;
|
查日海;王小斌;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 |