序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张焕军 | 30% | 240万(元) |
2 | 李宝妹 | 60% | 480万(元) |
3 | 瞿钢 | 10% | 80万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张焕军
|
执行董事 |
2 |
瞿钢
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-12 | 法定代表人变更 |
朱秉峰
|
张焕军
|
2 | 2018-10-12 | 监事备案 |
张焕军*
|
瞿钢
|
3 | 2018-10-12 | 投资人(股权)变更 |
张焕军*;李宝妹;朱秉峰;
|
张焕军*;瞿钢;李宝妹;
|
4 | 2018-10-12 | 章程修正案备案 |
2017-12-26章程修正案
|
2018-09-29章程修正案
|
5 | 2018-01-19 | 联络员 |
江军
|
陈晓莹
|
6 | 2018-01-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2017-12-26章程修正案
|
7 | 2018-01-19 | 投资人(股权)变更 |
张焕军*;刘泓;夏珍;
|
张焕军*;朱秉峰;李宝妹;
|
8 | 2018-01-19 | 监事备案 |
徐敏
|
张焕军*
|
9 | 2018-01-19 | 法定代表人变更 |
孙超
|
朱秉峰
|
10 | 2013-11-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张焕军
|
孙超
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |