序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海唯一视觉企业****展有限公司 | 100% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章程
|
监事 |
2 |
茅慧燕
|
- |
3 |
贺军
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海唯一视觉摄影有限公司宝山一二八纪念路分公司
|
历佳 | 2021-04-13 |
2 |
上海唯一视觉摄影有限公司宝山丹霞山路分公司
|
历佳 | 2021-03-31 |
3 |
上海唯一视觉摄影有限公司普陀分公司
|
周敏璐 | 2018-03-01 |
4 |
上海唯一视觉摄影有限公司浦东分公司
|
周敏璐 | 2018-06-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-30 | 住所变更 |
上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层A0138室
|
上海市宝山区长江路258号7幢A0 1204-1室
|
2 | 2018-10-30 | 章程备案 |
2017-11-06章程备案
|
2018-10-12章程备案
|
3 | 2018-03-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2018-03-26 | 章程备案 |
2017-11-06章程备案
|
2017-11-06章程备案
|
5 | 2018-03-26 | 法定代表人变更 |
周敏璐
|
贺军
|
6 | 2018-03-26 | 监事备案 |
洪婷
|
章程
|
7 | 2018-03-26 | 投资人(股权)变更 |
上海唯一视觉企业****展有限公司;李雪华;洪婷;
|
上海唯一视觉企业****展有限公司;
|
8 | 2017-11-21 | 章程备案 |
2016-10-10章程备案
|
2017-11-06章程备案
|
9 | 2017-11-21 | 法定代表人变更 |
沈啸
|
周敏璐
|
10 | 2016-11-18 | 章程备案 |
2016-06-15章程备案
|
2016-10-10章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |