序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王国兵 | 50% | 100万(元) |
2 | 王玉莹 | 50% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国兵
|
监事 |
2 |
王玉莹
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2013-11-27~2023-11-26
|
2013-11-27~2033-11-26
|
2 | 2020-08-21 | 住所变更 |
上海市奉贤区新四平公路468弄22幢1层32室
|
上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
|
3 | 2020-08-21 | 章程备案 |
2015-10-29章程备案
|
2020-07-27章程备案
|
4 | 2015-11-03 | 投资人(股权)变更 |
王玉莹*;陈福胜;
|
王玉莹*;王国兵;
|
5 | 2015-11-03 | 监事备案 |
陈福胜
|
王国兵
|
6 | 2015-11-03 | 章程备案 |
2014-01-16章程备案
|
2015-10-29章程备案
|
7 | 2015-11-03 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
200.000000万人民币
|
8 | 2014-01-26 | 章程备案 |
无
|
2014-01-16章程备案
|
9 | 2014-01-26 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
10 | 2014-01-26 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王玉莹* 2015-11-17货币20.000000万人民币;陈福胜 2015-11-17货币20.000000万人民币;
|
王玉莹* 2014-01-24货币20.000000万人民币;王玉莹* 2013-11-18货币5.000000万人民币;陈福胜 2014-01-24货币20.000000万人民币;陈福胜 2013-11-18货币5.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |