序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈辉 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐进
|
监事 |
2 |
陈辉
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-17 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
2 | 2013-08-28 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐进 出资 2.000000万人民币 比例 20.0000%;丁彪 出资 8.000000万人民币 比例 80.0000%;
|
陈辉* 出资 10.000000万人民币 比例 100.0000%;
|
3 | 2013-08-28 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐进 2008-01-07货币2.000000万人民币;丁彪 2008-01-07货币8.000000万人民币;
|
陈辉* 2013-08-23货币10.000000万人民币;
|
4 | 2013-08-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丁彪
|
陈辉
|
5 | 2013-08-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐进 出资 2.000000万人民币;丁彪 出资 8.000000万人民币;
|
陈辉* 出资 10.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |