序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙韶祎 | 20% | 10万(元) |
2 | 孙龙妹 | 20% | 10万(元) |
3 | 孙龙弟 | 20% | 10万(元) |
4 | 郭兰 | 20% | 10万(元) |
5 | 顾利芳 | 20% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙龙妹
|
执行董事 |
2 |
孙龙弟
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-09 | 投资人(股权)变更 |
孙龙妹*;孙龙弟;郭兰;朱明龙;顾利芳;
|
孙龙妹*;孙龙弟;郭兰;顾利芳;孙韶祎;
|
2 | 2015-02-09 | 经营范围变更 |
花卉种植;园林绿化;果树、苗木、食用菌的种植、销售;农业专业技术的咨询服务。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
花卉种植,园林绿化,果树、苗木、食用菌的种植、销售,农业专业技术的咨询服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
3 | 2015-02-09 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-06-20~2015-06-19
|
2005-06-20~2035-06-19
|
4 | 2015-02-09 | 一般经营项目变更 |
花卉种植;园林绿化;果树、苗木、食用菌的种植、销售;农业专业技术的咨询服务。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
花卉种植,园林绿化,果树、苗木、食用菌的种植、销售,农业专业技术的咨询服务
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |