序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海天起企业管理合伙企业(有限合伙) | 4.198682% | 284.8万(元) |
2 | 上海科技创业投资有限公司 | 2.948468% | 200万(元) |
3 | 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙) | 9.287674% | 630万(元) |
4 | 上海芯沃企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.653621% | 180万(元) |
5 | 上海芯翔企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.679472% | 113.9万(元) |
6 | 上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业(有限合伙) | 1.574803% | 106.8万(元) |
7 | 中科图灵贰拾(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.574803% | 106.8万(元) |
8 | 周玉洁 | 29.484679% | 2,000万(元) |
9 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 19.902158% | 1,350万(元) |
10 | 无锡临创志芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.787402% | 53.4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周崇远
|
董事 |
2 |
周玉洁
|
董事长 |
3 |
朱凯
|
董事 |
4 |
沈春燕
|
监事 |
5 |
王大永
|
董事 |
6 |
谭永伟
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 注册资本(金)变更 |
6008.726000万人民币
|
6409.307700万人民币
|
2 | 2021-10-18 | 章程备案 |
2020-12-02章程修正案
|
2021-06-30章程备案
|
3 | 2021-10-18 | 投资人(股权)变更 |
周玉洁*;上海天起企业管理合伙企业(有限合伙);国家集成电路产业投资基金股份有限公司;航天信息股份有限公司;上海芯沃企业管理合伙企业(有限合伙);上海科技创业投资有限公司;上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙);上海芯翔企业管理合伙企业(有限合伙);
|
周玉洁*;航天信息股份有限公司;上海芯沃企业管理合伙企业(有限合伙);上海天起企业管理合伙企业(有限合伙);国家集成电路产业投资基金股份有限公司;上海科技创业投资有限公司;上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙);上海芯翔企业管理合伙企业(有限合伙);湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙);
|
4 | 2020-12-31 | 监事备案 |
王大永
|
沈春燕
|
5 | 2020-12-31 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-02章程修正案
|
6 | 2020-12-31 | 注册资本(金)变更 |
5610.000000万人民币
|
6008.726000万人民币
|
7 | 2020-12-31 | 董事备案 |
周玉洁*;谭永伟;周崇远;朱凯;朱念好
|
周玉洁*;谭永伟;周崇远;朱凯;王大永
|
8 | 2020-12-31 | 投资人(股权)变更 |
周玉洁*;上海芯沃企业管理合伙企业(有限合伙);航天信息股份有限公司;上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙);国家集成电路产业投资基金股份有限公司;上海科技创业投资有限公司;
|
周玉洁*;国家集成电路产业投资基金股份有限公司;航天信息股份有限公司;上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙);上海科技创业投资有限公司;上海芯沃企业管理合伙企业(有限合伙);上海芯翔企业管理合伙企业(有限合伙);上海天起企业管理合伙企业(有限合伙);
|
9 | 2019-03-25 | 注册资本(金)变更 |
5000.000000万人民币
|
5610.000000万人民币
|
10 | 2019-03-25 | 法定代表人变更 |
陈仕俗
|
周玉洁
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |