序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李仲仁 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙峰
|
监事 |
2 |
张小雪
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 法定代表人变更 |
李仲仁
|
张小雪
|
2 | 2021-07-15 | 董事备案 |
李仲仁
|
张小雪*
|
3 | 2021-07-15 | 监事备案 |
张小雪*
|
孙峰
|
4 | 2021-06-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-06-02 | 投资人(股权)变更 |
李仲仁;德州市陵城区润朋养殖专业合作社;
|
李仲仁;
|
6 | 2021-06-02 | 章程备案 |
无
|
2021-05-19章程备案
|
7 | 2020-09-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2020-09-30 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
9 | 2020-09-30 | 章程备案 |
-
|
2020-09-08章程备案
|
10 | 2020-09-30 | 投资人(股权)变更 |
李仲仁;
|
李仲仁;德州市陵城区润朋养殖专业合作社;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 |