序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乐云 | 17% | 119万(元) |
2 | 何清华 | 17% | 119万(元) |
3 | 刘丽丽 | 1.5% | 10.5万(元) |
4 | 周燕芬 | 5% | 35万(元) |
5 | 宁文彤 | 10% | 70万(元) |
6 | 封卫江 | 10% | 70万(元) |
7 | 封国璋 | 7.5% | 52.5万(元) |
8 | 封履宁 | 5% | 35万(元) |
9 | 张军妹 | 5% | 35万(元) |
10 | 张志辉 | 1.5% | 10.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乐云
|
董事长 |
2 |
何清华
|
总经理,董事 |
3 |
封国璋
|
监事 |
4 |
封履宁
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海真诚建设项目管理有限公司恳恳广告分公司
|
姚兰兰 | 2001-05-30 |
2 |
上海真诚建设项目管理有限公司篑进斋书屋
|
许立言 | 2007-06-21 |
3 |
上海科瑞真诚建设项目管理有限公司广西分公司
|
于丽贤 | 2014-11-26 |
4 |
上海科瑞真诚建设项目管理有限公司新乡分公司
|
张艺云 | 2019-08-09 |
5 |
上海科瑞真诚建设项目管理有限公司杨浦分公司
|
樊晔 | 2013-06-27 |
6 |
上海科瑞真诚建设项目管理有限公司沂南分公司
|
史鹏飞 | 2022-03-18 |
7 |
上海科瑞真诚建设项目管理有限公司深圳分公司
|
罗晟 | 2018-08-02 |
8 |
上海科瑞真诚建设项目管理有限公司湖南分公司
|
韦伟鸿 | 2018-12-05 |
9 |
上海科瑞真诚建设项目管理有限公司第一分公司
|
金军明 | 2012-01-19 |
10 |
上海科瑞真诚建设项目管理有限公司贵州分公司
|
孙勇志 | 2013-12-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 投资人(股权)变更 |
何清华*;乐云;封履宁;王华;宁文彤;郁钢;王春华;封卫江;周燕芬;张晋荣;张军妹;唐刚;
|
何清华*;乐云;封履宁;封国璋;张晋荣;周燕芬;封卫江;范秀萍;张军妹;宁文彤;王华;陈伟;张志辉;刘丽丽;
|
2 | 2021-05-19 | 章程备案 |
无
|
2021-05-14章程备案
|
3 | 2021-05-19 | 监事备案 |
郁钢
|
封国璋
|
4 | 2018-07-12 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-07-12章程修正案
|
5 | 2018-07-12 | 住所变更 |
上海市松江区新松江路909号16层
|
上海市松江区西林北路364号
|
6 | 2016-08-24 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程的施工监理,工程设备监理;工程咨询,工程造价咨询,招投标代理,项目管理。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程的施工监理,工程设备监理;工程咨询,工程造价咨询,招投标代理,项目管理;工程建设信息化技术领域内的技术咨询、技术开****、技术服务、技术转让;计算机系统集成开****;计算机软硬件销售及维护。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
7 | 2014-09-18 | 法定代表人变更 |
封履宁
|
何清华
|
8 | 2014-09-18 | 董事备案 |
何清华*;何清华*;乐云;乐云;封履宁;郁钢
|
何清华*;何清华*;乐云;封履宁;郁钢
|
9 | 2013-12-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
封履宁 出资 70.000000万人民币;陶德伟 出资 42.000000万人民币;王春华 出资 97.000000万人民币;封卫江 出资 80.000000万人民币;宁文彤 出资 40.000000万人民币;张军妹 出资 30.000000万人民币;唐刚 出资 35.000000万人民币;郁钢 出资 102.000000万人民币;张晋荣 出资 40.000000万人民币;马晓秋 出资 25.000000万人民币;周燕芬 出资 35.000000万人民币;王华 出资 64.000000万人民币;徐银龙 出资 40.000000万人民币;
|
何清华* 出资 105.000000万人民币;乐云 出资 105.000000万人民币;封履宁 出资 35.000000万人民币;唐刚 出资 35.000000万人民币;张军妹 出资 35.000000万人民币;王春华 出资 70.000000万人民币;王华 出资 52.500000万人民币;封卫江 出资 70.000000万人民币;周燕芬 出资 35.000000万人民币;张晋荣 出资 52.500000万人民币;宁文彤 出资 70.000000万人民币;郁钢 出资 35.000000万人民币;
|
10 | 2013-12-16 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
封履宁 出资 70.000000万人民币 比例 10.0000%;陶德伟 出资 42.000000万人民币 比例 6.0000%;王春华 出资 97.000000万人民币 比例 13.8571%;封卫江 出资 80.000000万人民币 比例 11.4286%;宁文彤 出资 40.000000万人民币 比例 5.7143%;张军妹 出资 30.000000万人民币 比例 4.2857%;唐刚 出资 35.000000万人民币 比例 5.0000%;郁钢 出资 102.000000万人民币 比例 14.5714%;张晋荣 出资 40.000000万人民币 比例 5.7143%;马晓秋 出资 25.000000万人民币 比例 3.5714%;周燕芬 出资 35.000000万人民币 比例 5.0000%;王华 出资 64.000000万人民币 比例 9.1429%;徐银龙 出资 40.000000万人民币 比例 5.7143%;
|
何清华* 出资 105.000000万人民币 比例 15.0000%;乐云 出资 105.000000万人民币 比例 15.0000%;封履宁 出资 35.000000万人民币 比例 5.0000%;唐刚 出资 35.000000万人民币 比例 5.0000%;张军妹 出资 35.000000万人民币 比例 5.0000%;王春华 出资 70.000000万人民币 比例 10.0000%;王华 出资 52.500000万人民币 比例 7.5000%;封卫江 出资 70.000000万人民币 比例 10.0000%;周燕芬 出资 35.000000万人民币 比例 5.0000%;张晋荣 出资 52.500000万人民币 比例 7.5000%;宁文彤 出资 70.000000万人民币 比例 10.0000%;郁钢 出资 35.000000万人民币 比例 5.0000%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |