序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海夜伦投资管理有限公司 | 10% | 550万(元) |
2 | 上海涵象投资合伙企业(有限合伙) | 10% | 550万(元) |
3 | 上海炙喜投资中心(有限合伙) | 20% | 1,100万(元) |
4 | 上海理业投资控股有限公司 | 55.2% | 3,036万(元) |
5 | 儒海投资(上海)有限公司 | 4.8% | 264万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐胤佩
|
董事 |
2 |
李建平
|
董事长兼总经理 |
3 |
李素芬
|
董事 |
4 |
李素芳
|
董事 |
5 |
樊煜
|
董事 |
6 |
潘笑天
|
监事 |
7 |
葛金芝
|
监事 |
8 |
赵志远
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海理业金服供应链股份有限公司安徽分公司
|
方瑶瑶 | 2017-02-22 |
2 |
上海理业金服供应链股份有限公司江苏分公司
|
郁瑾 | 2017-03-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 经营范围变更 |
供应链管理,供应链数据分析,金融信息服务,投资咨询、投资管理,仓储服务(除危险品),能源科技领域内的技术开****、技术服务、技术咨询,经济信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,煤炭、有色金属、工业盐批****经营。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;橡胶制品销售;谷物销售;豆及薯类销售;饲料原料销售;木材销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);生物质成型燃料销售;棉、麻销售;食用农产品批****;电子元器件批****。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2022-06-29 | 许可经营项目变更 |
煤炭经营
|
煤炭经营
|
3 | 2022-06-29 | 一般经营项目变更 |
供应链管理,供应链数据分析,金融信息服务,投资咨询、投资管理,仓储服务(除危险品),能源科技领域内的技术开****、技术服务、技术咨询,经济信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,煤炭、有色金属、工业盐批****经营
|
供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;橡胶制品销售;谷物销售;豆及薯类销售;饲料原料销售;木材销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);生物质成型燃料销售;棉、麻销售;食用农产品批****;电子元器件批****。
|
4 | 2022-06-29 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-06-29章程修正案
|
5 | 2022-01-10 | 董事备案 |
李建平*;李素芬;李素芳;王伟为;张杰
|
李建平*;李素芬;樊煜;徐胤佩;李素芳
|
6 | 2021-09-22 | 监事备案 |
赵志远;潘笑天;缪志强
|
赵志远;葛金芝;潘笑天
|
7 | 2019-04-18 | 监事备案 |
赵志远;袁秀秀;袁淑娥
|
赵志远;潘笑天;缪志强
|
8 | 2019-04-18 | 章程备案 |
2017-02-15章程修正案
|
2018-11-16章程备案
|
9 | 2019-04-18 | 董事备案 |
李建平*;李素芬;李素芳;史威;张良
|
李建平*;李素芬;李素芳;张杰;王伟为
|
10 | 2017-04-25 | 注册资本(金)变更 |
5500.000000万人民币
|
16700.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |