序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海九星控股(集团)有限公司 | 5.5% | 1,100万(元) |
2 | 上海市莘庄工业区经济技术****展有限公司 | 10% | 2,000万(元) |
3 | 上海市闵行区供销合作总社 | 9% | 1,800万(元) |
4 | 上海市闵行资产投资经营有限公司 | 10% | 2,000万(元) |
5 | 上海枫芸实业有限公司 | 4.5% | 900万(元) |
6 | 上海莘闵轻轨实业有限公司 | 10% | 2,000万(元) |
7 | 上海银行股份有限公司 | 51% | 10,200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张勰
|
监事 |
2 |
张峰
|
监事 |
3 |
戚美荣
|
监事 |
4 |
曾亚娟
|
董事 |
5 |
沈建冲
|
董事兼总经理 |
6 |
金慧明
|
董事 |
7 |
陈华
|
董事长 |
8 |
韩永强
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海闵行上银村镇银行股份有限公司莘庄支行
|
罗金 | 2014-02-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-09 | 董事备案 |
沈建冲;金慧明;曾亚娟;韩永强;张宏彪
|
陈华*;沈建冲;金慧明;曾亚娟;韩永强
|
2 | 2021-06-09 | 法定代表人变更 |
张宏彪
|
陈华
|
3 | 2021-04-16 | 董事备案 |
沈建冲;金慧明;曾亚娟;李建华;张宏彪
|
沈建冲;金慧明;曾亚娟;韩永强;张宏彪
|
4 | 2021-01-05 | 章程备案 |
无
|
2020-12-30章程备案
|
5 | 2021-01-05 | 监事备案 |
朱翀远;黄国强;周吉
|
戚美荣;张峰;张勰
|
6 | 2021-01-05 | 董事备案 |
沈建冲;金慧明;张吉光;李建华;张宏彪
|
沈建冲;金慧明;曾亚娟;李建华;张宏彪
|
7 | 2018-01-22 | 经理备案 |
王强;喻菁华
|
沈建冲;王强
|
8 | 2018-01-22 | 董事备案 |
金慧明;张宏彪;李建华;张吉光;喻菁华
|
沈建冲;金慧明;张宏彪;张吉光;李建华
|
9 | 2018-01-22 | 章程修正案备案 |
2016-05-26章程备案
|
2018-01-08章程修正案
|
10 | 2018-01-22 | 注册资本(金)变更 |
22750.000000万人民币
|
25000.0000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |