序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海九金文化传播有限公司 | 35% | 7,420万(元) |
2 | 上海萃兴海洋工程科技****展有限公司 | 65% | 13,780万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金刚
|
执行董事 |
2 |
陈斌
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 章程备案 |
2020-05-11章程备案
|
2020-12-09章程备案
|
2 | 2020-05-14 | 法定代表人变更 |
金彪
|
金刚
|
3 | 2020-05-14 | 住所变更 |
上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼3913室
|
上海市松江区石湖荡镇石湖新路95号
|
4 | 2020-05-14 | 章程备案 |
-
|
2020-05-11章程备案
|
5 | 2020-05-14 | 投资人(股权)变更 |
上海丰金投资有限公司;上海萃兴企业管理合伙企业(普通合伙);
|
上海萃兴海洋工程科技****展有限公司;上海九金文化传播有限公司;
|
6 | 2020-05-14 | 注册资本(金)变更 |
5000.000000万人民币
|
21200.000000万人民币
|
7 | 2015-03-12 | 投资人(股权)变更 |
上海丰金投资有限公司;柴静枫;
|
上海萃兴企业管理合伙企业(有限合伙);上海丰金投资有限公司;
|
8 | 2015-03-12 | 法定代表人变更 |
柴静枫
|
金彪
|
9 | 2014-04-24 | 经营范围变更 |
实业投资,投资管理;机电设备、仪器仪表、电子产品的销售;物业管理服务,文化艺术活动交流策划,商务咨询服务。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
实业投资,投资管理;机电设备、仪器仪表、电子产品的销售;物业管理服务,文化艺术活动交流策划,商务咨询服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
10 | 2014-04-24 | 法定代表人变更 |
金彪
|
柴静枫
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |