序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕康云 | 20% | 24万(元) |
2 | 袁军 | 80% | 96万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕康云
|
监事 |
2 |
袁军
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-19 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:袁军; 成员:吕康云; 成员:苏航;
|
2 | 2015-02-11 | 法定代表人变更 |
叶知铭
|
袁军
|
3 | 2015-02-11 | 投资人(股权)变更 |
叶知铭;张秀用;
|
吕康云;袁军;
|
4 | 2015-02-11 | 监事备案 |
张秀用
|
吕康云
|
5 | 2014-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈文蕾;马彪
|
叶知铭;张秀用
|
6 | 2014-01-03 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈文蕾 2010-08-09货币24.000000万人民币;马彪 2010-08-09货币96.000000万人民币;
|
张秀用 2010-08-09货币24.000000万人民币;叶知铭 2010-08-09货币96.000000万人民币;
|
7 | 2014-01-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈文蕾 出资 24.000000万人民币;马彪 出资 96.000000万人民币;
|
张秀用 出资 24.000000万人民币;叶知铭 出资 96.000000万人民币;
|
8 | 2014-01-03 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈文蕾 出资 24.000000万人民币 比例 20.0000%;马彪 出资 96.000000万人民币 比例 80.0000%;
|
张秀用 出资 24.000000万人民币 比例 20.0000%;叶知铭 出资 96.000000万人民币 比例 80.0000%;
|
9 | 2014-01-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马彪
|
叶知铭
|
10 | 2010-08-09 | 其他变更 |
2006-12-31~2010-07-25
|
2010-08-09~2020-06-02
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 |